Bu liste Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2. Ordu komutanları listesidir.
№ | Fotoğraf | Komutan | Görev başlangıcı | Görev bitişi |
---|---|---|---|---|
1 | Ferîk Yakub Şevki Paşa | 18 Kasım 1921 | 21 Ekim 1923 | |
2 | Ferîk Ali Fuad Paşa | 21 Ekim 1923 | 1 Kasım 1924 | |
3 | Ferîk-i evvel Fahreddin Paşa | 1 Kasım 1924 | 22 Kasım 1933 | |
4 | Orgeneral İzzettin Çalışlar | 22 Kasım 1933 | 20 Aralık 1939 | |
5 | Orgeneral Nafiz Gürman | 10 Ocak 1940 | 29 Ağustos 1945 | |
6 | Orgeneral Nuri Yamut | 29 Ağustos 1945 | 9 Ağustos 1946 | |
8 | Orgeneral Hakkı Akoğuz | 9 Ağustos 1946 | 25 Ağustos 1949 | |
9 | Orgeneral Muzaffer Tuğsavul | 26 Ağustos 1949 | 6 Haziran 1950 | |
9 | Orgeneral Avni Akdağ | 20 Haziran 1950 | 4 Nisan 1951 | |
10 | Orgeneral Şahap Gürler | 4 Nisan 1951 | 23 Aralık 1951 | |
11 | Orgeneral Abdülkadir Seven | 1 Ocak 1952 | 10 Mayıs 1954 | |
12 | Korgeneral Necati Tacan | 18 Mayıs 1955 | 14 Haziran 1956 | |
13 | Orgeneral Rüştü Erdelhun | 14 Haziran 1956 | 1 Ağustos 1958 | |
Orgeneral Suat Kuyaş | 1 Ağustos 1958 | 3 Mayıs 1960 | ||
Korgeneral Celal Alkoç | 3 Haziran 1960 | 2 Ağustos 1960 | ||
Korgeneral Ali Keskiner | 4 Ağustos 1960 | 8 Eylül 1960 | ||
Korgeneral Refik Yılmaz | 8 Eylül 1960 | 18 Ocak 1961 | ||
Korgeneral Şefik İlter | 20 Ocak 1961 | 23 Haziran 1961 | ||
Korgeneral Muhittin Önür | 23 Haziran 1961 | 31 Ağustos 1961 | ||
Korgeneral Ali Keskiner | 31 Ağustos 1961 | 23 Şubat 1962 | ||
16 | Korgeneral Refik Tulga | 26 Şubat 1962 | 19 Eylül 1962 | |
17 | Orgeneral Cemal Tural | 25 Eylül 1962 | 22 Ağustos 1964 | |
18 | Orgeneral Kemalettin Gökakın | 24 Ağustos 1964 | 16 Temmuz 1966 | |
19 | Orgeneral Nazmi Karakoç | 19 Temmuz 1966 | 28 Ağustos 1969 | |
20 | Orgeneral Faruk Gürler | 29 Ağustos 1969 | 28 Ağustos 1970 | |
21 | Orgeneral Semih Sancar | 29 Ağustos 1970 | 28 Ağustos 1972 | |
22 | Orgeneral Nihat Tulunay | 28 Ağustos 1972 | 12 Temmuz 1973 | |
23 | Orgeneral Suat Aktulga | 20 Temmuz 1973 | 20 Ağustos 1975 | |
24 | Orgeneral Şükrü Olcay | 20 Ağustos 1975 | 28 Ağustos 1977 | |
25 | Orgeneral Vecihi Akın | 2 Eylül 1977 | 30 Haziran 1978 | |
26 | Orgeneral İbrahim Şenocak | 27 Temmuz 1978 | 20 Ağustos 1980 | |
27 | Orgeneral Bedrettin Demirel | 21 Ağustos 1980 | 18 Ağustos 1982 | |
28 | Orgeneral Mehmet Buyruk | 19 Ağustos 1982 | 18 Ağustos 1983 | |
29 | Orgeneral Hakkı Akansel | 18 Ağustos 1983 | 20 Ağustos 1984 | |
30 | Orgeneral Adnan Doğu | 30 Ağustos 1984 | 15 Ağustos 1986 | |
32 | Orgeneral Burhanettin Bigalı | 15 Ağustos 1986 | 18 Ağustos 1988 | |
33 | Orgeneral İbrahim Türkgenci | 18 Ağustos 1988 | 28 Ağustos 1990 | |
34 | Orgeneral Kemal Yavuz | 28 Ağustos 1990 | 28 Ağustos 1992 | |
35 | Orgeneral Necati İkizoğlu | 28 Ağustos 1992 | 28 Ağustos 1994 | |
36 | Orgeneral Fikret Özden Boztepe | 28 Ağustos 1994 | 28 Ağustos 1996 | |
37 | Orgeneral Rasim Betir | 28 Ağustos 1996 | 28 Ağustos 1998 | |
38 | Orgeneral Aytaç Yalman | 28 Ağustos 1998 | 24 Ağustos 2000 | |
39 | Orgeneral Edip Başer | 24 Ağustos 2000 | 28 Ağustos 2002 | |
40 | Orgeneral Fevzi Türkeri | 28 Ağustos 2002 | 26 Ağustos 2004 | |
41 | Orgeneral Şükrü Sarıışık | 26 Ağustos 2004 | 30 Ağustos 2006 | |
42 | Orgeneral Hasan Iğsız | 30 Ağustos 2006 | 30 Ağustos 2008 | |
43 | Orgeneral Necdet Özel | 30 Ağustos 2008 | 24 Ağustos 2010 | |
44 | Orgeneral Servet Yörük | 24 Ağustos 2010 | 30 Ağustos 2012 | |
45 | Orgeneral Galip Mendi | 30 Ağustos 2012 | 30 Ağustos 2014 | |
46 | Orgeneral Adem Huduti | 30 Ağustos 2014 | 18 Temmuz 2016 | |
— | Korgeneral İbrahim Yılmaz | 18 Temmuz 2016 | 20 Temmuz 2016 | |
47 | Orgeneral İsmail Metin Temel | 20 Temmuz 2016 | 31 Aralık 2018 | |
48 | Korgeneral Sinan Yayla | 31 Aralık 2018 | 4 Ağustos 2020 | |
49 | Orgeneral Metin Gürak | 4 Ağustos 2020 | Görevde | |
Orijinal kaynak: 2. ordu (türkiye) komutanları listesi. Creative Commons Atıf-BenzerPaylaşım Lisansı ile paylaşılmıştır.
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page